KRS 0000214773
NIP5361755573
REGON01578284400000
NazwaHS LUBAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHS LUBAŃ
Data rejestracji 13 sie 2004 (20 lat temu) 13 sie 2004
Data usunięcia 18 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAZOWA, 4, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREKREGINA LUCYNA DĄBROWSKA
Prokurent
2013-06-14
2016-11-18
PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA DOROTA KIEŁDANOWICZ
Prokurent
2006-03-08
2007-09-07
SAMOISTNA
AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA
Prokurent
2007-09-07
2009-09-10
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA KATARZYNA KRĘŻEL
Prokurent
2009-09-10
2016-11-18
SAMOISTNA
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
Wspólnik
2004-08-13
2005-10-31
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
Wspólnik
2005-10-31
2006-10-25
770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEMDZIESIĘCIU SIEDMIU TYSIĘCY ZŁOTYCH
07101130400000
TOMASZ JÓZEF GACKOWSKI
Wspólnik
2005-10-31
2006-03-08
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEMNASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH
ROMAN KOCIOŁEK
Wspólnik
2005-10-31
2007-07-03
880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI OSIEMDZIESIĘCIU OŚMIU TYSIĘCY ZŁOTYCH
RYSZARD JACEK KONAT
Wspólnik
2005-10-31
2007-07-03
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDENASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH
ALEKSANDER MARIUSZ FRANCKA
Wspólnik
2005-10-31
2007-07-03
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDENASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-07-03
2009-09-10
1530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153000 ZŁ.
07101130400000
ROMAN KOCIOŁEK
Wspólnik
2009-09-10
2010-01-28
1580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-01-28
2015-10-15
1510 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 151.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
27321657600000
Wspólnik
2015-10-15
2016-11-18
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
27113489700000
TERESA JADWIGA SROCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-05
2016-11-18
PAWEŁ GRZEGORZ NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-05
2016-11-18
JANUSZ ADAM SOLIK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-05
2016-11-18
MICHAŁ EUGENIUSZ ROGATKO
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2016-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-13
2005-10-31
ROMAN KOCIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-10
2016-11-18
BOGUSŁAW ALEKSANDER SZWEDO
PREZES ZARZĄDU
2008-09-24
2009-09-10
JÓZEF KOŚCIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-09
2009-09-10
MICHAŁ EUGENIUSZ ROGATKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-10
2016-01-18
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2006-03-08
MARTA KITŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-13
2005-10-31
ARKADIUSZ PIOTR ŚNIEŻKO
PREZES ZARZĄDU
2005-10-31
2008-09-24
ROMAN KOCIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2009-09-10
2004-08-13
2005-10-31
"INVEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-31
2010-01-28
"PONAR-LUBAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-13
2005-10-31
LIMBY, 8, MICHAŁÓW-GRABINA, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA
2005-10-31
2010-01-28
WOJSKA POLSKIEGO, 29, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie