KRS 0000282850
NIP9542599423
REGON24065871300000
NazwaKOPEX FOUNDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOPEX FOUNDRY
Data rejestracji 15 cze 2007 (17 lat temu) 15 cze 2007
Data usunięcia 05 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22050000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ODLEWNIA@KOPEX.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWspólnik
2007-06-15
2010-11-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 000 ZŁ
27348909600000
Wspólnik
2007-06-15
2010-11-10
1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 1 000 ZŁ
27223952300000
Wspólnik
2010-11-10
2017-04-11
22.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.050.000,00 ZŁ
27113489700000
Wspólnik
2017-04-11
2018-01-05
22.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.050.000,00 ZŁ
59072238300000
MARIAN SZTUKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-15
2016-06-07
ROBERT OŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-15
2016-03-15
ARKADIUSZ ŚNIEŻKO
Członek Organu Nadzoru
2013-05-09
2014-07-15
MAREK KUREK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-02
2016-01-15
SŁAWOMIR MASARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-15
2017-01-18
KRZYSZTOF ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-15
2017-01-18
MAREK USZKO
Członek Organu Nadzoru
2016-06-07
2017-01-18
MAREK TYMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-04-11
PAWEŁ STARŻYK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-04-11
MAREK ADAM KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-04-11
ANDRZEJ BOŻEK
Prokurent
2010-01-19
2013-05-09
ŁĄCZNA
MARIAN SZCZEŚNIAK
Prokurent
2010-01-19
2010-11-10
ŁĄCZNA
ARNOLD BUL
Prokurent
2010-11-10
2012-02-13
ŁĄCZNA
JULITA FROŃ
Prokurent
2011-09-26
2013-12-24
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA WIATR
Prokurent
2013-03-18
2018-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ KACZMARCZYK
Prokurent
2013-12-24
2018-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
KAZIMIERZ STANISŁAW CEPIL
Prokurent
2013-12-24
2018-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAW PIZIURNY
Prokurent
2015-11-04
2018-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄZCNIE ALBO 3. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF FELIS
PREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2007-09-10
SŁAWOMIR STAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2008-09-22
JACEK MARIAN HORODECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2010-01-19
ARTUR PAWLUŚ
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2012-02-13
ARNOLD BUL
PREZES ZARZĄDU
2012-02-13
2018-01-05
ANDRZEJ BOŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-09
2018-01-05
RAFAŁ KANIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-11
2018-01-05
2007-06-15
2007-11-06
"KOPEX ODLEWNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-06
2007-11-29
HSW - ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-29
2015-06-01
HSW ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-15
2007-11-06
WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 208, KATOWICE, 40-315, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie