KRS 0000040591
NIP8181536954
REGON69153439600000
NazwaZM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZM SERVICE
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 19 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 1, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2891Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEWspólnik
2001-08-31
2019-08-19
48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW NA OGÓLNĄ WARTOŚĆ 2.400.000 ZŁ (DWA MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
69002606000000
MARZENA WYKA ZELIK
Prokurent
2004-12-16
2019-08-19
SAMOISTNA
IWONA DYBAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-05-09
STANISŁAW WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-05-09
SŁAWOMIR SZAL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-05-09
WŁADYSŁAW SZYMASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-05-09
DANUTA WALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2011-02-16
MARIA ZNAMIROWSKA GILEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-16
2009-02-27
KAZIMIERZ SONDEJ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-10
2011-02-16
KRZYSZTOF MIĄSO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-16
2016-09-09
ARKADIUSZ BĘBEN
Członek Organu Nadzoru
2011-02-16
2016-02-03
ROBERT DUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-16
2019-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2005-02-16
ROBERT JAŁMUŻNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-16
2005-02-16
ROBERT JAŁMUŻNA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-16
2014-08-29
KAZIMIERZ SONDEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-29
2016-09-09
KRZYSZTOF MIĄSO
PREZES ZARZĄDU
2016-09-09
2019-08-19
2001-08-31
2019-08-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-31
2019-08-19
ZM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-31
2019-08-19
PRZEMYSŁOWA, 1, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
2016-02-03
2019-08-19
2891Z - PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII
2016-02-03
2019-08-19
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-02-03
2019-08-19
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2016-02-03
2019-08-19
2320Z - PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
2016-02-03
2019-08-19
2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2016-02-03
2019-08-19
2344Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2016-02-03
2019-08-19
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2016-02-03
2019-08-19
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2016-02-03
2019-08-19
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie