KRS 0000144836
NIP8181568003
REGON69169644300000
NazwaZM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZM INVEST
Data rejestracji 20 gru 2002 (22 lata temu) 20 gru 2002
Data usunięcia 13 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 7, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1153500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1153500,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2307
Dane podatkowe
NIP 8181568003
data rejestracji 09 gru 2002
status Czynny
02249000050000460041800115
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
10160014621884145680000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
11249000050000460024837078
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
21160014621884145680000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22124017921978001077400580
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
33249000050000460071250794
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
35124017921111001077400434
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
40249000050000460076836801
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
41249000050000460060428942
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
52124017921111001098551463
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHLEON FRANCISZEK MARCINIEC
Beneficjent
JANUSZ BIRA
Beneficjent
DARIUSZ ZAŁOCHA
Beneficjent
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ BIRA
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ZAŁOCHA
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAWA WALCZYK
Prokurent
2005-04-21
2016-06-14
ŁĄCZNA
WOJCIECH DANIEL
Prokurent
2006-04-03
2017-07-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA ANNA DANIEL
Prokurent
2016-06-14
2017-07-17
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA DANIEL
Prokurent
2017-08-23
2020-01-13
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
WOJCIECH DANIEL
Prokurent
2017-08-23
2020-01-13
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
JANUSZ BIRA
Prokurent
2017-08-23
2018-08-10
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
JANUSZ BIRA
Prokurent
2009-11-02
2017-07-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
GRZEGORZ UBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2004-07-27
MARIA HALINA ZNAMIROWSKA GILEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2005-06-22
BARBARA SKOP
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2005-06-22
ŁUCJA SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-27
2009-05-14
LESZEK PICZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2016-05-02
SŁAWOMIR KŁÓSEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2006-10-10
GRZEGORZ UBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-10
2009-05-14
LESŁAW WOJTAS
Członek Organu Nadzoru
2009-05-14
2011-09-26
MARIAN URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-14
2011-04-20
ROBERT SIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2016-05-02
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ BIRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTANT
DARIUSZ ZAŁOCHA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTANT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
LESZEK PICZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2003-06-18
STANISŁAW WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2005-02-22
STANISŁAW WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-22
2009-11-02
LEON MARCINIEC
PREZES ZARZĄDU
2005-02-22
2017-07-17
DARIUSZ ZAŁOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-02
2016-05-31
DARIUSZ ZAŁOCHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2017-07-17
KAZIMIERZ SONDEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-31
2016-05-31
KAZIMIERZ SONDEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2017-07-17
RENATA CZAPKA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-17
2017-07-31
LEON MARCINIEC
PREZES ZARZĄDU
2017-07-31
2020-01-13
2002-12-20
2017-06-21
PRZEMYSŁOWA, 1, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie