KRS 0000440931
NIP8181717354
REGON18091532300000
NazwaGI ROPCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGI ROPCZYCE
Data rejestracji 20 lis 2012 (12 lat temu) 20 lis 2012
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 1, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1697000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF MIĄSO
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 ZŁ
ROBERT SIWIEC
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ
LESZEK PICZAK
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ
JÓZEF SIWIEC
Wspólnik
2012-11-20
2020-06-19
1221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610.500,00 ZŁ
MARIAN DARŁAK
Wspólnik
2012-11-20
2020-06-19
459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229.500,00 ZŁ
LEON MARCINIEC
Wspólnik
2012-11-20
2020-06-19
1141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ SONDEJ
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
ROMAN WENC
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW CZAPKA
Wspólnik
2012-11-20
2014-09-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
LESZEK PICZAK
Likwidator
2015-12-18
2020-06-19
KRZYSZTOF PIOTR MIĄSO
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2020-06-19
KAZIMIERZ SONDEJ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2020-06-19
HALINA SIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2020-06-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK PICZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-20
2015-12-18
2012-11-20
2015-12-18
GI ROPCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie