KRS 0000230958
REGON24003658400000
Nazwa"MOSTOSTAL KRAKÓW-PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOSTOSTAL KRAKÓW-PRODUKCJA
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 04 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĄŻĘCA, 29 A, KATOWICE, 40-725, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2436500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2873 PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4522 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWspólnik
2005-03-22
2007-06-15
2507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 253 500,00ZŁ
35019700000000
Wspólnik
2006-04-28
2008-06-04
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.000,00 ZŁ
69169644300000
Wspólnik
2007-06-15
2008-06-04
3.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.684.500,00 ZŁ.
69002606000000
IWONA DYBAŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2008-06-04
BARBARA SKOP
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2006-04-28
ANDRZEJ SZYDŁO
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2006-04-28
LEON MARCINIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2008-06-04
JERZY ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2006-08-17
ROMUALD TALAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2008-06-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
KRZYSZTOF JAN GÓRNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2008-06-04
2005-03-22
2008-06-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-22
2008-06-04
"MOSTOSTAL KRAKÓW-PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-22
2008-06-04
KSIĄŻĘCA, 29 A, KATOWICE, 40-725, KATOWICE, POLSKA
2005-03-22
2008-06-04
2811 - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2005-03-22
2008-06-04
2873 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU
2005-03-22
2008-06-04
2875 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2005-03-22
2008-06-04
4522 - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2005-03-22
2008-06-04
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2005-03-22
2008-06-04
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2005-03-22
2008-06-04
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2005-03-22
2008-06-04
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2005-03-22
2008-06-04
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2006-11-27
2008-06-04
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie