KRS 0000052131
NIP6422740188
REGON27762434900000
NazwaRYBNICKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRYBNICKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 19 mar 2020 19 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYMERA, 19, RYBNIK, 44-270, NIEDOBCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 783000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHANDRZEJ ROWIŃSKI
Wspólnik
2001-10-11
2005-03-22
40 UDZIAŁÓW 20.000 ZŁ /SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH/
MARIA KATARZYNA KONDROT
Wspólnik
2001-10-11
2011-03-02
20 UDZIAŁÓW 10.000 ZŁ /SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/
JÓZEF JELEŃ
Wspólnik
2001-10-11
2011-03-02
20 UDZIAŁÓW 10.000 ZŁ /SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/
WOJCIECH LECH DRYGALSKI
Wspólnik
2001-10-11
2002-01-14
20 UDZIAŁÓW 10.000 ZŁ /SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/
BARBARA DRYGALSKA
Wspólnik
2002-01-14
2011-03-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ
HENRYK JAN MICHALSKI
Wspólnik
2005-03-22
2011-03-02
214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.000,00ZŁ
BOGDAN MICHALSKI
Wspólnik
2005-03-22
2011-03-02
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.500,00ZŁ
MARIA MICHALSKA
Wspólnik
2005-03-22
2011-03-02
226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.000,00ZŁ
BRONISŁAW CZAKAŃSKI
Wspólnik
2005-03-22
2011-03-02
122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000,00ZŁ
GRZEGORZ SZULIK
Wspólnik
2007-08-08
2011-03-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
KRYSTYNA TERESA WOLKA
Prokurent
2002-01-14
2005-09-29
SAMOISTNA
ANDRZEJ ARIAN SOSNA
Prokurent
2002-01-14
2002-06-20
ŁĄCZNA
SEBASTIAN MICHALSKI
Prokurent
2005-09-29
2012-01-24
SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN GÓRNIAK
Prokurent
2012-01-24
2020-03-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK JAN MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2002-06-20
ANDRZEJ ROWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2004-10-18
MARIA KATARZYNA KONDROT
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2004-10-18
WOJCIECH LECH DRYGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2004-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BRONISŁAW CZAKAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2002-06-20
BRONISŁAW CZAKAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-20
2012-04-04
HENRYK JAN MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2014-06-27
ANDRZEJ SOSNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-20
2004-10-18
BOGUSŁAW ALEKSANDER MARUSZYJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-04
2015-07-16
JACEK JERZY CZYŻ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-21
2020-03-19
JAKUB GROBORZ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-27
2015-07-16
PIOTR KAZIMIERZ PAWLICA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2020-03-19
2001-10-11
2020-03-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2020-03-19
RYBNICKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2020-03-19
RYMERA, 19, RYBNIK, 44-270, NIEDOBCZYCE, POLSKA
2015-07-16
2020-03-19
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2015-07-16
2020-03-19
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-07-16
2020-03-19
2892Z - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
2015-07-16
2020-03-19
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-07-16
2020-03-19
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-07-16
2020-03-19
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-07-16
2020-03-19
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2015-07-16
2020-03-19
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-07-16
2020-03-19
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-07-16
2020-03-19
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie