KRS 0000140298
NIP6280000701
REGON27156535000000
NazwaCHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 21 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOLONIA STELLA, 30, CHRZANÓW, 32-501, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4522600,96 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,56 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1766641
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEURSZULA JESKA
Prokurent
2002-11-21
2005-10-12
SAMOISTNA
EWA MOTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-06-24
ADAM UDZIELA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-06-24
ANDRZEJ ZYWAR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-06-24
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2004-05-27
BARBARA SKOP
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2004-05-27
NATALIA SZWAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2009-03-26
MARIAN DARŁAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-02-21
MAREK TYMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2011-02-21
ADAM WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-06-24
SERGIY KORZHOV
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2009-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE ŁĄCZNIE PREZESA I WICEPREZESA ALBO PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA -W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH I WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU
LECH WALUGA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2004-08-18
ZDZISŁAW BRANDYS
ZASTĘPCA PREZESA (V-CE PREZES)
2002-11-21
2005-10-12
JERZY HELD
PREZES ZARZĄDU
2004-08-18
2010-12-07
GYULA TERENYI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS.SPRZEDAŻY, ROZWOJU I INWESTYCJI
2005-10-12
2009-09-02
BARBARA KUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS.FINANSOWYCH
2005-10-12
2009-09-02
BARBARA KUBAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-02
2010-12-07
BARBARA KUBAS
PREZES ZARZĄDU
2010-12-07
2011-02-21
2002-11-21
2003-03-24
CHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA AKCYJNA W CHRZANOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie