KRS 0000091372
NIP8131762832
REGON69043537300000
NazwaMOTO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOTO-HURT
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 02 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 150, RZESZÓW, 35-506, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4815500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #7440 REKLAMA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAZIMIERZ KOZEK
Wspólnik
2002-02-14
2008-12-02
9.630 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.815.000,00 ZŁ
LEON MARCINIEC
Wspólnik
2002-02-14
2003-09-16
1.064 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 532.000,00 ZŁ
WIESŁAWA MARIA HARACZ
Prokurent
2002-04-16
2008-12-02
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ ALEKSANDER KOZEK
Likwidator
2008-04-03
2008-12-02
ADOLF KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2008-12-02
MARIA ŚWIATOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2008-12-02
WACŁAW BARTKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2008-12-02
ADAM KUŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2002-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ KOZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2002-11-07
KAZIMIERZ KOZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
2008-04-03
LUDOMIR BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2008-04-03
JANINA KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2008-04-03
2002-02-14
2008-04-03
MOTO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-14
2002-04-24
RYNEK, 17, RZESZÓW, 35-063, RZESZÓW, POLSKA
2002-04-24
2002-09-30
LISA-KULI, 6, RZESZÓW, 35-032, RZESZÓW, POLSKA
2002-09-30
2005-12-22
NOWOWIEJSKA, 7, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie