KRS 0000198853
NIP6480004342
REGON27678837900000
NazwaKOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 03 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 91, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9218500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHROMAN KOCIOŁEK
Prokurent
2016-01-28
2017-02-08
PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA, ZWIĄZANA Z ZAKRESEM DZIAŁANIA ODDZIAŁU KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ HS LUBAŃ W LUBANIU (ART. 109(5)K.C.)
DANUTA TERESA PIECHUTA
Prokurent
2005-05-09
2010-02-10
PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ CIESIELSKI
Prokurent
2010-02-10
2016-06-09
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW EDMUND PŁONKA
Prokurent
2004-05-24
2016-11-14
PROKURA ŁĄCZNA
BARTŁOMIEJ ADAM MATUSZEK
Prokurent
2011-06-15
2016-07-07
PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ALICJA KATARZYNA KRĘŻEL
Prokurent
2016-01-28
2017-02-08
PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA, ZWIĄZANA Z ZAKRESEM DZIAŁANIA ODDZIAŁU KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ HS LUBAŃ W LUBANIU (ART. 109(5)K.C.)
Wspólnik
2004-03-09
2012-06-25
4.318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.159.000,00 ZŁ
00002247300000
Wspólnik
2005-06-03
2017-02-08
18437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.218.500,00 ZŁ
27113489700000
Wspólnik
2017-02-08
2017-07-03
18437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.218.500,00 ZŁ
27198116600000
MAREK TADEUSZ MIKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-09
2009-02-09
JOACHIM PAWEŁ SOSNICA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-09
2010-04-09
FRANCISZEK UCHER
Członek Organu Nadzoru
2005-05-09
2012-06-25
PAWEŁ NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-15
2015-07-23
ARTUR PAWLUŚ
Członek Organu Nadzoru
2013-09-23
2015-12-31
SŁAWOMIR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-23
2015-12-31
PAWEŁ POSTOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-28
2016-06-09
PAWEŁ STARŻYK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-07
2017-07-03
MAREK TYMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-07-07
2017-07-03
PAWEŁ GRZEGORZ NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-09
2010-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM, JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
HENRYK WENCEL
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2009-02-09
DANUTA KRASOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2005-05-09
PAWEŁ NYCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-09
2005-10-26
TERESA JADWIGA SROCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-22
2011-06-15
JANUSZ ADAM SOLIK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-09
2016-06-09
SEBASTIAN GRYGORIEW
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-09
2016-11-14
JOANNA MARIA WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2016-06-09
2016-07-07
MAREK IRENEUSZ OTAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-07
2017-01-02
MAREK IRENEUSZ OTAWA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-02
2017-07-03
BARTŁOMIEJ ADAM MATUSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2017-07-03
2004-03-09
2006-07-04
"DOZUT-KOMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-04
2015-12-31
DOZUT-TAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie