KRS 0000048171
NIP9541976094
REGON27348909600000
NazwaKOPEX EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOPEX EQUITY
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 30 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ROŹDZIEŃSKIEGO, 208, KATOWICE, 40-315, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11980000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-09-28
2011-11-30
11.980 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.980.000ZŁ
27198116600000
ANTONI JÓZEF SZENDZIELORZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2006-05-23
EDWARD JÓZEF FRYŻLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2005-01-31
BEATA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-31
2005-02-14
RAFAŁ ROST
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2006-05-23
MARIAN TADEUSZ SZTUKA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2011-11-30
ROBERT PIOTR OŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2011-11-30
KAROL TADEUSZ ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2011-11-30
JOANNA MARIA WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2006-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAREK WOJCIECH WORACH
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2002-09-16
MICHAŁ ANDRZEJ FILIPÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-26
2002-09-16
MICHAŁ ANDRZEJ FILIPÓW
PREZES ZARZĄDU
2002-09-16
2002-11-12
JERZY ZUG
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2003-10-28
KRZYSZTOF ANTONI FELIS
PREZES ZARZĄDU
2003-10-28
2008-02-05
MACIEJ LITWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-05
2011-11-30
2001-09-28
2004-12-29
KOPEX LEASING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2005-10-21
GRABOWA, 1, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie