KRS 0000007151
NIP5272326563
REGON01710186000000
NazwaPOLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKSTANISŁAW ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2003-06-25
TOMASZ CZAPLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2001-09-21
STANISŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2001-06-12
WOJCIECH DOBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2003-06-25
CEZARY ANDRZEJ SZCZERBA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2003-06-25
NICHOLAS PLUMMER
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2001-06-12
JACEK GNIEDZIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-06-25
ANDRZEJ KOŁACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2003-06-25
ALEKSANDER OLAS
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2003-06-25
JACEK BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2004-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁACZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZBIGNIEW JERZY STASZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-12
2001-06-12
JAN LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2001-09-21
TADEUSZ SOROKA
WICEPREZES
2001-09-21
2001-12-10
TOMASZ CZAPLAK
WICEPREZES
2001-09-21
2003-06-25
TOMASZ CZAPLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2023-01-17
JANUSZ ZYGMUNT PARTYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-25
2004-11-29
ANATOL ADAMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-29
2005-06-27
JERZY ZUG
P.O. PREZESA ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO SPRAWOWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2001-06-12
2001-09-21
ZBIGNIEW NITA
PREZES
2001-09-21
2003-07-31
2001-04-12
2001-06-12
UBEZPIECZENIOWE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-12
2003-06-25
PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA 42, POLSKA
2003-06-25
2005-06-27
ANNOPOL, 4, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-27
2008-01-22
PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie