KRS 0000078011
NIP6480000232
REGON00359874200000
NazwaŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU "LINODRUT" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU "LINODRUT" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Data usunięcia 06 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOBIESKIEGO, 1, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2690000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2690000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,69 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2734Z PRODUKCJA DRUTÓW #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHSTANISŁAW TKACZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2004-09-29
GRZEGORZ MICHAŁ KUBALA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2004-09-29
WIESŁAW PODSKARBI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2006-03-22
MARIAN GUSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2004-09-29
KRZYSZTOF IWO SĘDZIMIR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2014-02-06
WŁADYSŁAWA KOZAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2003-12-02
ANDRZEJ KOŁACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2003-12-02
BOGDAN MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2014-02-06
MAREK MICHAŁ KACHELSKI
Powiernik
2005-12-29
2014-02-06
WANDA EWA WOŹNICA
Prokurent
2002-01-15
2005-12-29
PROKURA ŁĄCZNA
ROMAN JÓZEF GLIK
Prokurent
2002-01-15
2003-12-02
PROKURA ŁĄCZNA
JÓZEF JAN KLAJNERT
Prokurent
2002-01-15
2002-09-27
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ PIOTR DASZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2004-06-30
GABRIEL KRUPIŃSKI
VICE PREZES ZARZĄDU D/S RESTRUKTURYZACJI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
2002-01-15
2004-06-30
GABRIEL KRUPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2010-07-19
LUCJAN BRONISŁAW POGODA
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2010-07-19
ELŻBIETA SITKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-15
2003-12-02
TERESA JADWIGA JASTRZĘBSKA
WICE PREZES D/S FINANSOWYCH
2002-01-15
2002-09-27
2002-01-15
2009-11-24
ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU "LINODRUT" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie