KRS 0000061037
NIP6482044995
REGON27343782800000
NazwaFABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 09 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8351000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2734Z PRODUKCJA DRUTÓW #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANERYSZARD STANISŁAW WAWRZYNIAK
Likwidator
2004-03-10
2006-08-31
PAWEŁ ADRIAN KOSZELSKI
Likwidator
2006-08-31
2013-09-09
ANDRZEJ JAN KADULSKI
Likwidator
2004-03-10
2006-03-13
JANUSZ KIERDELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2002-01-04
KRZYSZTOF JÓZEF SWINDER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2004-03-10
BARBARA MARIA KMIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2003-09-05
LECH JÓZEF MOĆKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2004-03-10
ELŻBIETA JADWIGA SITKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2003-09-05
TERESA JADWIGA JASTRZĘBSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-03-10
ZBIGNIEW FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-03-10
JOANNA JADWIGA SYDOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2003-09-05
ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU "LINODRUT" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-11-13
2016-09-09
8.600 (OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW, CO ŁĄCZNIE STANOWI WARTOŚĆ 4.300,00 ZŁ (CZTERY MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
003598742
Wspólnik
2002-03-20
2016-09-09
5.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.669.000,00;-ZŁOTYCH
27183293400000
Wspólnik
2002-03-20
2016-09-09
1.476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 738.000,00;-ZŁOTYCH
01115454200000
TRITON VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-03-20
2016-09-09
1.288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 644.000,00;-ZŁOTYCH
011650666
WIESŁAW PARUCH
Prokurent
2001-11-13
2003-09-05
PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ STEFAN PŁATEK
Prokurent
2001-11-13
2004-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
WŁADYSŁAW GONGALSKI
Prokurent
2002-06-05
2004-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
RADOSŁAW WALIJEWSKI
Powiernik
2008-12-01
2010-11-20
ANDRZEJ NAJDEK
Kurator
2014-06-05
2016-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000,00;-ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
GABRIEL KRUPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2002-01-04
RYSZARD STANISŁAW WAWRZYNIAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-01-04
RYSZARD STANISŁAW WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2004-03-10
ROMAN JÓZEF GLIK
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2004-03-10
2001-11-13
2002-02-07
FABRYKA LIN I DRUTU "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-07
2004-03-10
FABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-10
2004-12-01
FABRYKA LIN I DRUTU "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2004-12-01
2009-11-19
FABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2009-11-19
2010-11-20
FABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2001-11-13
2013-11-27
FABRYCZNA, 2, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie