KRS 0000100982
NIP8831662759
REGON89109467200000
Nazwa"PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAK
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 25 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 26, POLANICA-ZDRÓJ, 57-320, POLANICA ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHEWA DOMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2004-08-03
STANISŁAW WEDLER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-08-24
PAWEŁ DEMUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-08-24
LECH WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2012-07-25
TADEUSZ JÓZEF TOMAL
Członek Organu Nadzoru
2004-08-03
2012-07-25
JANUSZ ANDRZEJ RUSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-03
2012-07-25
JAN WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2009-12-11
NIKODEM BERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2003-07-08
STANISŁAW POCZOBUT
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2003-07-08
BEATA ALICJA SUCHOCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2004-08-03
Wspólnik
2002-03-20
2004-07-16
1.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01115454200000
Wspólnik
2002-03-20
2004-07-16
1.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01096460600000
Wspólnik
2002-03-20
2004-07-16
1.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01097460000000
Wspólnik
2002-03-20
2012-07-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00028833700000
Wspólnik
2004-07-16
2007-07-30
2160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.080.000,00 ZŁ (JEDEN MILION OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-07-30
2012-07-25
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000,00 ZŁ (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
34027071000000
MAREK WOLSKI
Likwidator
2011-10-19
2012-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK WOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2011-10-19
2002-03-20
2011-10-19
"PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie