KRS 0000464856
NIP5170362928
REGON18098300000000
NazwaGOKOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOKOM INFRASTRUKTURA
Data rejestracji 06 cze 2013 (11 lat temu) 06 cze 2013
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SUSZYCKICH, 9, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 815800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170362928
data rejestracji 24 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #381 ZBIERANIE ODPADÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEWIESŁAW KĄKOL
Beneficjent
1973-06-12
MAREK JACEK JANDA
Beneficjent
WALDEMAR MACH
reprezentant
GMINA BOGUCHWAŁA
Wspólnik
2013-06-06
2016-06-09
5450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 545 000,00 ZŁ
690582000
Wspólnik
2016-06-09
2021-03-23
8158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 815.800,00 ZŁ
69154931100000
ZBIGNIEW WOŹNICKI
Prokurent
2016-07-20
2021-03-23
SAMOISTNA
MARCIN ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2021-03-23
NIKODEM BERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2016-02-23
GRZEGORZ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2016-02-23
JÓZEF KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2016-02-23
2021-03-23
KAROLINA SZYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2016-02-23
2021-03-23
WIESŁAW KĄKOL
Beneficjent
KONTROLA PODMIOTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MAREK JACEK JANDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY WOJCIECH OPALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-30
2021-03-23
JACEK SZALACHA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2016-02-23
MAREK JANDA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2017-01-20
WALDEMAR MACH
PREZES ZARZĄDU
2017-01-20
2020-12-30
2013-06-06
2016-06-09
CENTRUM PROMOCJI SPORTU I OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-06
2013-08-23
KOLEJOWA, 15A, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
2013-08-23
2016-06-09
KOLEJOWA, 15 B, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
2016-06-09
2017-11-21
UL. DOKTORA TKACZOWA, 146, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie