KRS 0000029544
REGON01074127200000
NazwaWARSZAWSKIE ZAKŁADY FOTOCHEMICZNE "FOTON" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARSZAWSKIE ZAKŁADY FOTOCHEMICZNE "FOTON"
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 04 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOLSKA, 45, WARSZAWA, 00-961, WARSZAWA 42 SKR. POCZT.47, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2285750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2285750,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1115000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2464Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNAWOJCIECH MACIEJ STALICA
Likwidator
2002-09-30
2002-10-07
JOLANTA BOŻENA AUSZ
Likwidator
2005-05-04
2007-10-04
ROBERT RYSZARD MURASZKO
Likwidator
2002-09-30
2005-05-04
BOGDAN MAŁACHWIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-12-12
URSZULA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2004-07-06
MAREK ŁATACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-03-18
MARIUSZ ŻMIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-03-18
HANNA MARIA ZAŁOGA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-08-21
MIROSŁAWA MARIA ZASKÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-08-21
PIOTR LIP
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-03-18
ŁUKASZ TATARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2002-12-12
JANUSZ HATALA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2002-12-12
ADAM MICHON
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2007-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO.
TOMASZ JAN DANYŁOW
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2001-11-07
WOJCIECH MACIEJ STALICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-30
ROBERT RYSZARD MURASZKO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-09-30
2001-07-20
2002-09-30
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FOTOCHEMICZNE "FOTON" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie