KRS 0000051356
REGON59001743700000
Nazwa"HARDENNE SPÓŁKA AKCYJNA"
Krótka nazwaHARDENNE
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 22 mar 2005 22 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2188988,74 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 839180,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,74 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji798901
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#1760Z PRODUKCJA DZIANIN #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1771Z PRODUKCJA TRYKOTAŻY #1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5163Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARADOSŁAW MACIEJEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-14
ANDRZEJ WYGLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2004-07-14
IZABELA FIEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2004-07-14
ZBIGNIEW GROBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2002-09-16
WOJCIECH SULARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2002-02-28
RADOSŁAW MACIEJEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2005-03-22
BARTŁOMIEJ ACHLER
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2005-03-22
EMILIA KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2005-03-22
ARTUR WŁADYSŁAW BRYZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-09-16
ZDZISŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2002-02-28
BOGDAN PACH
Prokurent
2001-10-15
2002-02-28
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU MA SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZYGMUNT PIOTR PASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2002-09-16
JANINA CHMIELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2003-10-21
MARIUSZ PIOTR MACIEJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2002-09-16
MARIUSZ PIOTR MACIEJEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-16
2005-03-22
PIOTR ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-10
2002-09-16
2001-10-15
2003-10-21
ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "SIGMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-15
2003-10-21
SULEJOWSKA, 45, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2003-10-21
2004-01-20
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie