KRS 0000086450
NIP5270104918
REGON00813025100000
Nazwa"FOTON TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOTON TRADING
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 11/13, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5270104918
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#2464Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOWspólnik
2002-01-29
2006-01-23
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
01074127200000
Wspólnik
2005-10-27
2006-02-16
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700000 ZŁOTYCH
00813025100000
EDYTA GOLACIK
Wspólnik
2006-01-23
2020-02-20
1090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 545000 ZŁOTYCH
EDYTA GOLACIK
Likwidator
2019-04-12
2020-02-20
MAREK PAWEŁ ŁATACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2003-02-06
TADEUSZ WIKALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2003-02-06
MARIAN ŻABICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2004-07-16
MARIUSZ MACIEJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2006-01-23
JACEK KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2004-06-22
ARTUR WŁADYSŁAW BRYZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-02-20
ANNA KATARZYNA ANDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-02-20
EDYTA GOLACIK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-23
2006-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH MACIEJ STALICA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-29
2002-02-27
ROBERT RYSZARD MURASZKO
PREZES ZARZĄDU
2002-02-27
2005-05-05
JOLANTA BOŻENA AUSZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-05
2006-04-05
EDYTA GOLACIK
PREZES ZARZADU
2006-04-05
2019-04-12
ADAM PIOTR WRZESIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-02-27
GRZEGORZ JAN DACIÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-02-27
JERZY ABRAMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-02-27
2002-01-29
2019-04-12
"FOTON TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-29
2006-07-13
WOLSKA, 45, WARSZAWA, 01-201, WARSZAWA 42, POLSKA
2006-07-13
2016-05-06
WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie