KRS 0000027361
REGON93058869000000
NazwaWROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 1 GRUPA "JEDYNKA WROCŁAWSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 1 GRUPA "JEDYNKA WROCŁAWSKA"
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 19 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 1, WROCŁAW, 50-032, WROCŁAW 66, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7345989,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7345989,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5247135
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGOMONIKA MARIA ŁAGOWSKA
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2005-09-23
2006-08-07
ANDRZEJ PASZKO
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2005-09-23
2006-08-07
ANDRZEJ RYSZARD KOSTRZEWA
Prokurent
2001-07-13
2003-07-25
SAMOISTNA
PAWEŁ ALEKSANDER SCHUHMACHER
Prokurent
2001-07-13
2003-04-08
SAMOISTNA
ANDRZEJ JACEK WAWRZYNIAK
Prokurent
2001-08-01
2003-11-07
SAMOISTNA
IRENEUSZ TOMASZ WINNICKI
Prokurent
2003-07-25
2004-02-06
SAMOISTNA
GRZEGORZ WALENCIAK
Prokurent
2004-02-06
2005-09-23
SAMOISTNA
JACEK WAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-12-10
JOANNA KRYSTYNA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-07-08
JERZY MAREK NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2004-02-06
ALEKSANDER KAPUSTKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-12-10
EWA MONIKA GREGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2002-12-10
PIOTR BOGDAN LIP
Członek Organu Nadzoru
2003-07-25
2004-02-06
MAGDALENA KRYSTYNA RZYMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2006-08-04
MACIEJ MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2004-08-19
JANUSZ LEONARD LAZAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2006-08-04
JAROSŁAW RYSZARD KACZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2007-03-13
PIOTR KOSZCZUK
Powiernik
2004-09-06
2008-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
ADELAJDA ELŻBIETA ULRICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-07-25
JANUSZ RYBKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2001-08-01
ANTONI MARCIN WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2002-01-03
JERZY KONECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2004-02-06
ANDRZEJ PASZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-23
2006-05-25
GRZEGORZ WALENCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-25
2006-08-04
JAN GRABOŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2007-03-13
JAROSŁAW RYSZARD KACZKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-13
2008-03-27
JACEK KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2010-07-19
STANISŁAW KAZIMIERZ STAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-07-25
2001-07-13
2001-08-01
G. ZAPOLSKIEJ, 1, WROCŁAW, 50-032, WROCŁAW 39, POLSKA
2001-08-01
2004-09-30
G.ZAPOLSKIEJ, 1, WROCŁAW, 50-032, WROCŁAW 66, POLSKA
2004-09-30
2007-01-24
KILIŃSKIEGO, 2, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie