KRS 0000040736
NIP5260206391
REGON01017040900000
NazwaRAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 22 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3024000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-21
2018-10-22
GERHARD SCHUMACHER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-04-29
HEINZ SERNETZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-04-29
WOLFGANG PUTSCHEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2012-09-06
MARTIN ULMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2015-04-23
MARTIN SCHWEDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2012-09-06
PIOTR CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2012-09-06
JACEK WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2016-12-01
ŁUKASZ JANUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2018-04-21
GERHARD GRUND
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2015-04-23
RAIFFEISEN INVESTMENT AKTIENGESSELSCHAFT
Wspólnik
2001-09-06
2015-12-01
3025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.512.500,00 ZŁOTYCH
MARTIN ULMAN
Wspólnik
2003-07-03
2012-09-06
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ
Wspólnik
2013-03-20
2018-10-22
6.048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.024.000,- ZŁOTYCH
01000085400000
RYSZARD MARCIN HERMANOWSKI
Prokurent
2008-09-25
2010-03-30
PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW EDWARD KOWALEWSKI
Prokurent
2009-10-14
2015-12-01
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
BARBARA KUCHARCZYK
Likwidator
2018-04-10
2018-10-22
MIROSŁAW WINIARCZYK
Likwidator
2018-04-10
2018-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ LEONARD LAZAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2003-07-17
MAREK ŻMUDZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2012-10-08
MARZENA BEATA BIELECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2003-07-17
MARZENA BEATA BIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-17
2009-04-24
RYSZARD HERMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2011-11-17
MATEUSZ REMIGIUSZ TOPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-21
2015-12-01
MACIEJ PTAK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-06
2015-12-01
BARBARA KUCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-01
2018-04-10
KONRAD KOPCIUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2017-01-18
MIROSŁAW WINIARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2018-04-10
2001-09-06
2018-04-10
RAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-06
2001-12-14
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-14
2010-07-13
PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-13
2016-07-07
PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie