KRS 0000009435
REGON01208392700000
NazwaBUDOWNICTWO ENERGETYCZNE "ENERGOBUDOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBUDOWNICTWO ENERGETYCZNE "ENERGOBUDOWA"
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 10 lut 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 19400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1940000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2924 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUELŻBIETA OLSZYNA
Prokurent
2001-04-30
2004-02-10
SAMOISTNA
ANDRZEJ HENRYK PIETRASZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2003-09-30
KAZIMIERZ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2004-02-10
RYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2003-09-30
ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2004-02-10
ZBIGNIEW OLGIERD MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2002-07-26
STANISŁAW STEFAN DUDA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2004-02-10
ANDRZEJ TADEUSZ PODGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2004-02-10
JERZY EUGENIUSZ KOZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2004-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY ZBIGNIEW JĘDYKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-30
2004-02-10
PAWEŁ SŁAWOMIR JUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2004-02-10
JACEK ROBERT OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-11-21
PIOTR PAWEŁ SUSŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-07-26
PIOTR PAWEŁ SUSŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2004-02-10
2001-04-30
2001-09-25
BUDOWNICTWO ENEGETYCZNE "ENERGOBUDOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie