KRS 0000245714
NIP5262903912
REGON14034439500000
NazwaPROKOM-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROKOM-PROJEKT
Data rejestracji 28 lis 2005 (19 lat temu) 28 lis 2005
Data usunięcia 07 mar 2012 07 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 3, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWEWA MARIA SCHNEPF
Prokurent
2005-11-28
2009-10-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA FLINKER
Prokurent
2007-06-01
2009-02-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA MARZENA ŁUGOWSKA
Prokurent
2009-10-12
2011-05-23
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2005-11-28
2008-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
19141205900000
Wspólnik
2008-01-17
2012-03-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
00074245700000
ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2008-01-17
JÓZEF JANUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2007-06-01
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2008-09-03
JACEK KALISZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2011-05-23
JAN WAGNER
Członek Organu Nadzoru
2008-09-03
2011-05-23
ANDRZEJ TADEUSZ PODGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2011-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ BARTNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2008-08-12
TOMASZ KLIMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2009-02-24
TOMASZ KLIMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-24
2010-02-25
JERZY STANISŁAW MALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2009-02-24
BARBARA BEATA POLKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-24
2010-02-25
BARBARA BEATA POLKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-02-25
2010-06-02
TOMASZ STEFAN SZNAJDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-23
2012-03-07
BARBARA BEATA POLKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-02
2010-11-18
TOMASZ KLIMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-02
2012-03-07
2005-11-28
2006-04-21
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-21
2008-11-04
VOGLA, 2A, WARSZAWA, 02-963, WARSZAWA, POLSKA
2008-11-04
2009-09-10
AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie