KRS 0000022499
NIP5261030793
REGON01116686400000
Nazwa"CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 08 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117808000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CFP@CFP.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6491Z LEASING FINANSOWY #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-27
2012-05-08
14.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.808.000,00 ZŁOTYCH
016298263
TADEUSZ WŁODZIMIERZ SWAT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2003-07-29
GRZEGORZ HENRYK WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2003-07-29
MAREK WOJCIECH WIECZORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2003-07-29
JACEK STANISŁAW BIJAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2006-07-21
ILONA ZOFIA WOŁYNIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2006-07-21
PAWEŁ KONRAD MAŁOLEPSZY
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2006-07-21
ANNA WAWRYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2008-07-10
JOANNA LAURA SALATA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2010-06-25
BOGDAN TADEUSZ PALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2007-02-26
JANUSZ HENRYK PIETRUCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-26
2008-09-26
WIESŁAWA ŻUKOWSKA
Prokurent
2011-06-27
2011-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ PAWEŁ WYSZOCZARSKI
Likwidator
2011-08-03
2012-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF NAJGRODZKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2006-10-23
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2006-10-23
BEATA TARCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2007-05-28
URSZULA ANNA RUDYNEK CIECHOMSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-23
2008-08-28
URSZULA ANNA RUDYNEK CIECHOMSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2009-05-05
ARTUR GRZEGORZ BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-24
2011-05-30
ARTUR GRZEGORZ BRODOWSKI
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2011-05-30
2011-06-27
TRAJAN JANUSZ SZULADZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-28
2008-08-28
MAREK SZEFLER
PREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2011-05-30
EWA ZOFIA GOŁĘBIOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-05
2011-06-27
2001-06-27
2011-08-03
"CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-27
2005-02-03
NOWOGRODZKA, 35/41, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA 1, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie