KRS 0000013930
REGON19153545400000
NazwaPKO TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPKO TOWARZYSTWO FINANSOWE
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 22 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAŚKOWA DOLINA, 59, GDAŃSK, 80-286, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-05
2005-02-22
15.000 UDZIAŁÓW- 1.500.000 PLN
016298263
MAŁGORZATA RENATA ANCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-04-03
JACEK OBŁĘKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2003-11-12
ROBERT WOJCIECH PODOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2003-11-12
LILIANNA JOANNA DZIEKAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2004-02-02
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ KRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2003-11-12
ZDZISŁAW TADEUSZ SABOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-04-03
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2005-02-22
WOJCIECH TARASIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2003-11-12
DARIUSZ ANDRZEJ DUBAS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-12
2005-02-22
KRYSTYNA IZABELLA KUPECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-12
2005-02-22
SŁAWOMIR WOJCIECH OSYS
Prokurent
2001-07-05
2002-04-03
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ CZESŁAW KUNDZICZ
Prokurent
2001-07-05
2001-11-21
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ MARCIN JAWORSKI
Prokurent
2001-09-11
2003-11-12
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF IWANICKI
Prokurent
2001-09-11
2003-03-19
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK ANDRZEJ DYMKOWSKI
Prokurent
2003-03-19
2003-11-12
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA GRZELAK
Likwidator
2003-12-15
2005-02-22
PAWEŁ MARCIN JAWORSKI
Likwidator
2003-12-15
2004-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENCI- PAWEŁ MARCIN JAWORSKI I KRZYSZTOF IWANICKI ŁĄCZNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI. PROKURA ŁĄCZNA W SPÓŁCE POLEGA NA TYM, ŻE KAŻDY Z PROKURENTÓW SPÓŁKI MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI.
DARIUSZ REMIGIUSZ ANDUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2002-11-29
TADEUSZ JACEK JABŁOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2003-03-19
BEATA WĄSOWICZ KULEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-19
2003-03-25
KRZYSZTOF IWANICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-19
2003-03-25
WIESŁAW ANDRZEJ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2003-11-12
RAFAŁ PAWEŁ OLESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-12
2003-12-15
2001-07-05
2003-12-15
PKO TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-05
2002-06-27
MARYNARKI POLSKIEJ, 59, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK 50, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie