KRS 0000077420
REGON01224611100000
Nazwa"SKK-KREDYT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSKK-KREDYT
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 23 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-029, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji126000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEDARIUSZ WILCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-05-23
JOANNA TOMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-05-23
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-05-23
PAWEŁ ARTUR NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-05-23
MARIA OLEKSY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENIE SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
WIESŁAW ANDRZEJ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2003-05-23
MARLENA ANNA ZAGUŁA KOZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2003-05-23
JAROSŁAW STEFAN STEFANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2003-05-23
2002-01-11
2003-05-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-11
2003-05-23
"SKK-KREDYT" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-11
2003-05-23
ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-029, WROCŁAW, POLSKA
2002-01-11
2003-05-23
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
2002-01-11
2003-05-23
6523 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-01-11
2003-05-23
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-01-11
2003-05-23
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-01-11
2003-05-23
7031Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
2002-01-11
2003-05-23
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-01-11
2003-05-23
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-01-11
2003-05-23
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002-01-11
2003-05-23
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
2002-01-11
2003-05-23
7440Z - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie