KRS 0000169728
NIP8951009163
REGON93071695100000
Nazwa"NEO24.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEO24.PL
Data rejestracji 07 sie 2003 (21 lat temu) 07 sie 2003
Data usunięcia 26 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NYSKA, 48A, WROCŁAW, 50-505, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 169500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951009163
data rejestracji 03 paź 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWIESŁAW MAJEWSKI
Prokurent
2017-01-23
2019-10-28
PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMODZIELNA
AGNIESZKA MAJEWSKA
Prokurent
2019-10-28
2021-11-26
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Prokurent
2015-06-03
2021-11-26
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Beneficjent
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
reprezentant
MARIAN JERZY MIKICIUK
Wspólnik
2003-08-07
2005-02-17
593 (SŁOWNIE:PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.300,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
Wspólnik
2005-02-17
2021-11-26
1695 (TYSIĄC SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 100,- (STO) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 169.500,- (STO SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93031084100000
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Beneficjent
POSIADANIE 99,6% AKCJI W NEONET S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W NEO24.PL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN JERZY MIKICIUK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-07
2006-06-19
TOMASZ MACIEJ KABAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-17
2015-06-03
MARCIN STRACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-24
2015-08-25
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-25
2021-11-26
BARTOSZ PIOTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-21
2020-02-11
WIESŁAW ANDRZEJ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2007-02-02
MACIEJ ANDRZEJ IDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2013-12-16
SABINA KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2013-12-13
RADOSŁAW ZAGRODNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-11
2012-10-10
TOMASZ SUCHOWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2013-10-08
2003-08-07
2006-10-27
"AGENCJA REKLAMOWA XXL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-27
2006-11-22
"NEO24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-07
2006-10-27
ŁACIARSKA, 28, WROCŁAW, 50-147, WROCŁAW, POLSKA
2006-10-27
2007-02-02
PLAC NOWY TARG, 28, WROCŁAW, 50-141, WROCŁAW, POLSKA
2007-02-02
2007-09-14
PLAC NOWY TARG, 28, WROCŁAW, 50-149, WROCŁAW, POLSKA
2007-09-14
2008-05-29
PORANNA, 50 A, WROCŁAW, 53-026, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie