KRS 0000110524
REGON93279779300000
NazwaGLOBAL COMMUNICATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBAL COMMUNICATION SERVICES
Data rejestracji 08 maj 2002 (22 lata temu) 08 maj 2002
Data usunięcia 17 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁODARZEWSKA, 45A, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6420 TELEKOMUNIKACJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7440Z REKLAMA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCHWspólnik
2002-05-08
2004-11-22
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01156556400000
ANDRZEJ DARIUSZ BOGDANOWICZ
Wspólnik
2002-05-08
2003-10-14
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ KONSTANTY ŁYCZKO
Wspólnik
2002-05-08
2004-11-22
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF JAN CZUPRYNA
Wspólnik
2003-10-14
2004-11-22
40 (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WORLDWIDE COMMUNICATION SERVICES LLC
Wspólnik
2004-11-22
2007-12-17
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60000 ZŁOTYCH
HENRY MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2004-11-22
ADAM NIESŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-10-14
LIDIA EWA ADAMSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2004-11-22
TOMASZ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-01-31
MARCIN PIOTR PIRÓG
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2004-11-22
TOMASZ SUCHOWIERSKI
Likwidator
2005-08-09
2007-06-28
ALEKSANDER KRAWCZYK
Likwidator
2007-06-28
2007-12-17
DAGMARA ANNA SAKŁAWSKA
Prokurent
2003-10-14
2005-08-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ DARIUSZ BOGDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-08
2003-10-14
KRZYSZTOF JAN CZUPRYNA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2005-08-09
2002-05-08
2005-08-09
GLOBAL COMMUNICATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-08
2003-10-14
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 1, WROCŁAW, 50-381, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie