KRS 0000041497
NIP8512308449
REGON81111856700000
NazwaSZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO RENOWACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO RENOWACYJNE
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 03 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. GRUNWALDZKI, 25-27, WROCŁAW, 50-365, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18750000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWWspólnik
2001-09-07
2008-05-30
181312 UDZIAŁÓW PO 50,-ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.065.600,-ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
01021498600000
SZCZECIN INVESTMENTS LLC
Wspólnik
2003-05-30
2008-05-30
193688 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9684400,00 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-05-30
2013-10-03
375 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18 750 000,00 ZŁ.
93298221400000
ROBERT STUART GROSS
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2012-01-24
1953-04-25
HENRY MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2012-01-24
ANDRZEJ ŁUSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2012-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ DOROZIK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2002-05-23
ILONA PROSTAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2003-09-26
JERZY BECZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2004-10-27
KRZYSZTOF JACEK KNITTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2004-10-27
KRZYSZTOF JACEK KNITTER
PREZES ZARZĄDU
2004-10-27
2005-05-27
RAFAŁ MATUSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2012-01-24
ANDRZEJ MARIUSZ ŁUSZCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-16
2011-08-16
MAŁGORZATA EWA MCGOVERN
PREZES ZARZĄDU
2011-08-16
2013-10-03
1978-05-21
2001-09-07
2003-05-30
KARD. WYSZYŃSKIEGO, 14, SZCZECIN, 70-201, SZCZECIN, POLSKA
2003-05-30
2011-11-04
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 31, SZCZECIN, 70-473, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie