KRS 0000194196
REGON01250338700000
NazwaGALERIA "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGALERIA "ARKA"
Data rejestracji 11 lut 2004 (21 lat temu) 11 lut 2004
Data usunięcia 30 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. GRUNWALDZKI, 25-27, WROCŁAW, 50-365, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIAN GĘBSKI
Wspólnik
2004-02-11
2005-09-28
1.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.950,00 ZŁOTYCH
MARZENA STASIUK
Wspólnik
2004-02-11
2004-11-04
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,-PLN
Wspólnik
2005-09-28
2009-06-30
20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁOTYCH
01156556400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIAN GĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2005-09-28
TOMASZ SUCHOWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-28
2007-02-14
JAMES EDWARD GLOVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-23
2007-04-27
2004-02-11
2008-12-01
CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie