KRS 0000054516
NIP8951757971
REGON93270018000000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZAWIDAWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZAWIDAWIE"
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 24 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 290, WROCŁAW, 51-312, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1372560,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHELŻBIETA ADASZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-19
2003-08-07
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BRONISŁAWA HELENA BURZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-19
2004-02-19
21 (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH), O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.500,00ZŁ (SŁOWNIE:DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BARBARA MARIA MARCINKOWSKA
Wspólnik
2001-10-19
2002-05-27
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR STANISŁAW OWCZAREK
Wspólnik
2001-10-19
2008-11-05
583 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 291.500 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GABRIELA MONIKA PĘSKA JARCZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-19
2003-08-07
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BERNADETTA HANNA ZIÓŁKOWSKA GAWRON
Wspólnik
2003-08-07
2004-02-19
12 (SŁOWNIE:DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ(SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00ZŁ(SŁOWNIE:SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIA GÓRAL
Wspólnik
2003-08-07
2008-11-05
11 (SŁOWNIE:JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WOJCIECH KUCHARSKI
Wspólnik
2004-02-19
2008-11-05
71 (SŁOWNIE:SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.500,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA BEATA KOKOSZKA
Wspólnik
2005-07-21
2008-11-05
352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.000 (STO SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PIOTR WYTRYCHOWSKI
Wspólnik
2006-04-12
2008-11-05
146 (STO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MACIEJ JAKUBIAK
Prokurent
2017-06-01
2018-04-24
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
BARBARA MARIA MARCINKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2003-08-07
LUCJAN RYSZARD WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2003-08-07
MACIEJ PIÓRO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2003-08-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ,SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
PIOTR STANISŁAW OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2017-10-09
BRONISŁAWA HELENA BURZYŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-19
2003-08-07
IRENEUSZ PIKULICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-15
2017-01-05
TOMASZ SUCHOWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-15
2018-04-24
MACIEJ PIORUNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-05
2018-04-24
MARIUSZ WAWRZYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-13
2017-10-09
KRZYSZTOF PIOTR WYTRYCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-04
2016-09-15
GABRIELA MONIKA PĘSKA JARCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2003-08-07
JÓZEF KOKOSZKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-08-07
2010-01-27
WIESŁAW KRYGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-27
2011-01-13
2001-10-19
2018-04-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2018-04-24
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZAWIDAWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2018-04-24
KRZYWOUSTEGO, 290, WROCŁAW, 51-312, WROCŁAW, POLSKA
2016-06-02
2018-04-24
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2016-06-02
2018-04-24
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2016-06-02
2018-04-24
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-06-02
2018-04-24
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2016-06-02
2018-04-24
8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2016-06-02
2018-04-24
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2016-06-02
2018-04-24
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2016-06-02
2018-04-24
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2016-06-02
2018-04-24
8710Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
2016-06-02
2018-04-24
8730Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie