KRS 0000038722
NIP9111719762
REGON93207148700000
Nazwa"Q- MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQ- MED
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 10 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DASZYŃSKIEGO, 2 A, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHGRZEGORZ BULMAN
Wspólnik
2001-09-19
2004-07-23
22 UDZIAŁY PO 100 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 ZŁ. (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MAGDALENA BEDNARSKA WAJEROWSKA
Wspólnik
2001-09-19
2010-05-18
147 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.700 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-05-18
2016-06-16
10.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.005.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
16014900500000
WOJCIECH FILIP GOŁĘBIOWSKI
Wspólnik
2011-03-29
2011-06-16
210 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-06-16
2016-10-28
10050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.005.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
36379800500000
Wspólnik
2016-10-28
2018-09-10
10050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.005.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93304094500000
MAREK BEDNARSKI
Wspólnik
2001-09-19
2010-05-18
353 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.300 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH
MACIEJ ŁUKASZ JAKUBIAK
Prokurent
2016-12-21
2018-09-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ARTUR DARIUSZ ŻERKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2012-01-13
WOJCIECH FILIP GOŁĘBIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-18
2012-01-13
JÓZEF KOKOSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2018-09-10
MACIEJ PIORUNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-05
2018-09-10
MAREK BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2010-05-18
GRZEGORZ BULMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2004-07-23
GRAŻYNA GAŁECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2001-11-05
IRENEUSZ PIKULICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2016-12-21
TOMASZ SUCHOWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2018-09-10
2001-09-19
2010-05-18
WILEŃSKA, 14, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie