KRS 0000008903
NIP5862025420
REGON19195813700000
NazwaFADO SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH"
Krótka nazwaFADO "CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH"
Data rejestracji 25 kwi 2001 (23 lata temu) 25 kwi 2001
Data usunięcia 13 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOMASZA NOCZNICKIEGO, 8A, GDYNIA, 81-454, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1236300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1236300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12363
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ STENCEL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2004-12-03
PIOTR BŁASZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2011-09-13
DARIUSZ KORECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2008-08-26
JOANNA PERKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2008-08-26
ANNA RULKIEWICZ KACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2011-09-13
IRENEUSZ PIKULICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2009-01-30
MICHAŁ RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2011-09-13
MAREK STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-30
2009-12-16
GRZEGORZ WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-16
2010-09-15
REGINA BRYGIDA MOTYL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2007-10-19
JAROSŁAW STEFAN MINKOWSKI
Prokurent
2010-04-12
2011-09-13
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA TERESA ORŁOWSKA
Prokurent
2008-02-07
2009-05-28
PROKURA SAMOISTNA. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI FADO SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH" W GDAŃSKU SAMODZIELNIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH LUB PROKURENTEM.
JACEK EBERTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-25
2004-12-03
ANDRZEJ STENCEL
PREZES ZARZĄDU
2004-12-03
2009-01-30
MIROSŁAW BOGUSŁAW JELENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2007-10-19
2008-02-07
ANNA MARIA SIONDALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-24
2009-01-30
ANNA MARIA SIONDALSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2011-09-13
JAROSŁAW STEFAN MINKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH SPÓŁKI
2009-01-30
2009-10-07
ANDRZEJ SZYMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH SPÓŁKI
2009-10-07
2010-04-12
MIROSŁAW DZIURAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2010-04-12
2011-09-13
2001-04-25
2004-12-03
FADO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-25
2004-12-03
KONRADA KORZENIOWSKIEGO, 22, GDYNIA, 81-376, GDYNIA, POLSKA
2004-12-03
2009-01-30
STARTOWA, 1, GDAŃSK, 80-461, GDAŃSK, POLSKA
2009-01-30
2009-10-08
TADEUSZA NOCZNICKIEGO, 8A, GDYNIA, 81-454, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie