KRS 0000914108
NIP5252871955
REGON38963033700000
NazwaKKS POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKKS POLONIA WARSZAWA
Data rejestracji 03 sie 2021 (3 lata temu) 03 sie 2021
Data usunięcia 29 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BAKALARSKA, 15B, WARSZAWA, 02-212, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJARTUR JACEK WOJS
Beneficjent
JAKUB GÓRSKI
Beneficjent
ARTUR JACEK WOJS
reprezentant
Wspólnik
2021-08-03
2023-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
38378533000000
FUNDACJA KULTYWOWANIA TRADYCJI KOSZYKARZY POLONII WARSZAWA
Wspólnik
2021-08-03
2023-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
385247133
Wspólnik
2021-08-03
2023-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
14068850000000
MICHAŁ RAFAŁ SKRUCH
Likwidator
2022-09-19
2023-05-29
JAKUB GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
WOJCIECH WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
MARCIN DAMIAN MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
MICHAŁ LISTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
MAREK POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
WOJCIECH TOMASZ KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
KRZYSZTOF SAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
AGNIESZKA MAGDALENA SABAJ
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
MARCIN PAWEŁ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
MARCIN HERBST
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
2023-05-29
ARTUR JACEK WOJS
Prokurent
2021-08-03
2022-09-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ARTUR JACEK WOJS
Beneficjent
UDZIAŁY O WARTOŚCI 2000 ZŁ POSIADANE PRZEZ FUNDACJĘ NASZA WARSZAWA
JAKUB GÓRSKI
Beneficjent
UDZIAŁY SPÓŁKI O WARTOŚCI 2000 ZŁ POSIADANE PRZEZ FUNDACJĘ HORIZON+
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMIL CZARZASTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-03
2022-09-19
TOMASZ MARCIN JAREMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-03
2022-09-19
2021-08-03
2022-09-19
KKS POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-08-03
2022-09-19
UL. KONWIKTORSKA, 6, WARSZAWA, 00-206, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie