KRS 0000522460
NIP5252596006
REGON14744080200000
NazwaPOLONIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLONIA WARSZAWA
Data rejestracji 16 wrz 2014 (10 lat temu) 16 wrz 2014
Data usunięcia 03 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KONWIKTORSKA, 6, WARSZAWA, 00-206, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8441000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8441000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16882
Dane podatkowe
NIP 5252596006
data rejestracji 12 sty 2022
status Czynny
07114010100000577285001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
18114010100000577285001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
88114010100000577285001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJMAREK MAKUCH
Członek Organu Nadzoru
2019-05-17
2021-01-15
ANDRZEJ SŁAWOMIR BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-13
2018-08-10
SEBASTIAN MYSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-01-15
2022-06-03
KAMIL LEWSZUK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-15
2022-06-03
KAMILA KOLKA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-15
2022-06-03
RAFAŁ LECH SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2021-01-15
2022-06-03
STANISŁAW WINCENTY MICHROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2015-04-13
MICHAŁ LISTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2018-08-10
ROMAN KAZIMIERZ SABAJ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2020-06-09
GRZEGORZ KAZIMIERZ POPIELARZ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2015-10-06
GREGOIRE PATRICK NITOT
Beneficjent
BARTŁOMIEJ MARCIN DRYL
zgłaszający - członek zarządu
GREGOIRE PATRICK NITOT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
WŁADYSŁAW JERZY ENGEL
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2017-07-27
ANDRZEJ SŁAWOMIR BOGUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2015-04-13
STANISŁAW WINCENTY MICHROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2018-08-10
DARIUSZ TOMASZ GÓRALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2016-12-09
WOJCIECH ROBERT TERLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2016-12-09
WOJCIECH MRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-09
2017-07-27
JANUSZ KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-27
2018-08-10
ROMAN FEDORCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-27
2018-08-10
BARTŁOMIEJ MARCIN DRYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-09
2022-06-03
KRZYSZTOF LECH DOBOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY W DNIU 1 GRUDNIA 2017R. NA OKRES 3 MIESIĘCY I W DNIU 26 LUTEGO 2018R. NA OKRES KOLEJNYCH 3 MIESIĘCY DO DNIA 1 CZERWCA 2018R.
2018-08-10
2019-05-17
2014-09-16
2020-06-09
KONWIKTORSKA, 6, WARSZAWA, 00-206, WARSZAWA, POLSKA
2020-06-09
2021-01-15
UL. KONWIKTORSKA, 6, WARSZAWA, 00-206, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie