KRS 0000017018
REGON01731145100000
Nazwa"G-1 GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG-1 GROUP
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 22 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEWODOWA, 81, WARSZAWA, 04-874, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJERZY BIENIECKI
Wspólnik
2001-06-18
2004-07-14
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY )ZŁOTYCH
TOMASZ JAN KRASIŃSKI
Wspólnik
2004-07-14
2008-03-07
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁOTYCH
WALDEMAR KAROL KNOP
Wspólnik
2005-11-29
2008-03-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
SGAM EASTERN EUROPE HOLDING I LIMITED
Wspólnik
2008-03-07
2009-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
CULMSTOCK INVESTMENT LIMITED
Wspólnik
2009-10-28
2010-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
JUDYTA MARIA MAZUR
Prokurent
2008-09-02
2009-10-28
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ WŁADYSŁAW ZABOROWSKI
Prokurent
2008-09-02
2009-10-28
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ JAN LICHOTA
Prokurent
2009-08-03
2009-10-28
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ JAN KRASIŃSKI
Prokurent
2004-07-14
2008-09-02
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK EDWARD POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2010-01-22
JACEK CARBOL
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2010-01-22
FABRICE TRISTAN CALLET
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2010-01-22
RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-31
2010-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
JACEK JANUSZ BACCIARELLI
PREZES
2001-06-18
2002-08-28
MARIAN BAJ
PREZES
2002-08-28
2004-04-07
MARIAN BAJ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2005-11-29
WALDEMAR KAROL KNOP
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2005-11-29
WALDEMAR KAROL KNOP
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2009-06-09
ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-09
2009-10-28
MIROSŁAW PYRZYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-09
2009-10-28
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-03
2009-10-28
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-28
2010-01-22
TOMASZ JAN LICHOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-28
2010-01-22
2001-06-18
2002-12-16
SŁOMIŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-16
2003-07-22
GRZYBOWSKA, 37 A, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-22
2004-04-07
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 251, WARSZAWA, 04-866, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-07
2005-11-29
BRONOWSKA, 5, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie