KRS 0000103021
NIP9570780324
REGON19208998500000
Nazwa"LAAM SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLAAM SECURITY
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 31 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAJDELOTY, 13, GDAŃSK, 80-437, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4331Z TYNKOWANIE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANTONI RODZIEWICZ
Wspólnik
2002-04-04
2007-07-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
JERZY STANISŁAW BOROWCZAK
Wspólnik
2002-04-04
2007-07-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
Wspólnik
2007-07-06
2012-05-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
19208693000000
Wspólnik
2012-05-10
2012-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
14181214800000
MARIOLA JADWIGA BOROWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-07-06
ANNA MAŁGORZATA MACHNIKOWSKA RODZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-07-06
JERZY STANISŁAW BOROWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTONI RODZIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2007-07-06
MAREK WIKIERA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2012-08-31
ŁUKASZ JAKOBSCHY
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2011-04-18
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KACPRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-18
2012-07-16
TOMASZ JAN LICHOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-16
2012-08-31
RYSZARD JERZY PODGÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-16
2012-08-31
2002-04-04
2007-07-06
"PBO-TEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-06
2007-08-01
"TES SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-04
2002-09-17
SŁOWACKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-257, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-17
2007-07-06
GRUNWALDZKA, 212, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie