KRS 0000054299
NIP8750002616
REGON00573061900000
NazwaKRAJOWE BIURO OCHRONY ASEKURACJA-MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAJOWE BIURO OCHRONY ASEKURACJA-MAXPOL
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 06 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA CHEŁMIŃSKA, 26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8750002616
data rejestracji 11 sty 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEHANNA MARIA KANNENBERG
Wspólnik
2001-10-22
2020-01-27
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 20000ZŁ
ANNA LUCYNA ZUBYK DZIURZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-22
2020-01-27
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 15000ZŁ
ALICJA DANUTA MARZEC
Wspólnik
2001-10-22
2020-01-27
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 15000ZŁ
Wspólnik
2020-01-27
2020-07-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
00808725900000
MARZENA JEZIORSKA
Prokurent
2013-02-26
2020-01-27
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF DZIURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2003-09-29
ALICJA DANUTA MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2020-01-27
STANISŁAW BRANDT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2013-02-26
ANNA LUCYNA DZIURZYŃSKA ZUBYK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2020-01-27
HANNA MARIA KANNENBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2020-01-27
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
Członek Organu Nadzoru
2020-01-27
2020-07-06
MIROSŁAW PYRZYNA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-27
2020-07-06
TOMASZ JAN LICHOTA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-27
2020-07-06
ROMAN KANNENBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2003-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
JACEK WIESŁAW KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-01-27
2020-07-06
ADAM ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-01-27
2020-07-06
JERZY SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2003-10-07
KRZYSZTOF MARZEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2020-01-27
ROMAN KANNENBERG
PREZES ZARZĄDU
2003-09-29
2013-02-26
KRZYSZTOF DZIURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-29
2013-02-26
KRZYSZTOF DZIURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2020-01-27
JERZY SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-21
2011-11-09
ANDRZEJ NAWOTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-09
2020-01-27
2001-10-22
2020-07-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2020-07-06
KRAJOWE BIURO OCHRONY ASEKURACJA-MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2020-07-06
SZOSA CHEŁMIŃSKA, 26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2020-01-27
2020-07-06
8010Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2020-01-27
2020-07-06
8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2020-01-27
2020-07-06
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-01-27
2020-07-06
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2020-01-27
2020-07-06
8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2020-01-27
2020-07-06
8122Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2020-01-27
2020-07-06
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2020-01-27
2020-07-06
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2020-01-27
2020-07-06
8030Z - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
2020-01-27
2020-07-06
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie