KRS 0000049874
NIP5260034180
REGON01286832100000
NazwaKONSALNET SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKONSALNET
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 03 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2631600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2631600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji26316
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8425Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #9319 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8560 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWJANUSZ GAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2008-02-26
GRZEGORZ KONSTANTY TUDEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2002-08-21
FRANCISZEK TRZCIONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2002-08-21
ANDRZEJ ARENDARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2009-07-08
JERZY MARIAN KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2006-11-10
JAN CHAŁADAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2005-08-30
ALEKSANDRA JOLANTA MIETLICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2008-09-30
KRZYSZTOF BERNARD CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2010-05-27
ZDZISŁAW SZNYCER
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-07-08
JACEK EDWARD POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2011-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW ZBIGNIEW BEDNARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2009-07-08
TOMASZ WOJCIECH BANASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2011-06-03
ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2011-06-03
MIROSŁAW PYRZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2011-06-03
WOJCIECH PIOTR PISKORZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-23
2011-06-03
2001-10-30
2004-03-04
ALEJA 3 MAJA, 12, WARSZAWA, 00-391, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie