KRS 0000480278
NIP5213656951
REGON14691604200000
Nazwa"GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK BIS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK BIS
Data rejestracji 10 paź 2013 (11 lat temu) 10 paź 2013
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane podatkowe
NIP 5213656951
data rejestracji 17 paź 2013
status Czynny
25160011271844835630000007
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
52160011271844835630000006
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
62160011271844835630000020
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
63160011271844835630000002
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
90160011271844835630000001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMARNIX GALLE
Beneficjent
1963-07-22
OLIVIER THIEL
zgłaszający - członek zarządu
1982-11-08
JOANNA NOWAKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN KRZYSZTOF CHARCHUT
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ZAWADKA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-10
2013-12-31
ALEKSANDER SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
2015-05-28
BARTŁOMIEJ SZYMON HOFMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2017-03-23
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2017-03-23
RAFAŁ STOPARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-28
2017-03-23
GRZEGORZ KONSTANTY TUDEREK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-10
2015-05-28
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-10
2015-05-28
MARNIX GALLE
Beneficjent
WŁAŚCICIEL WIĘKSZOŚCIOWEGO PAKIETU AKCJI IMMOBEL SA (NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE W BRUKSELI), KTÓRA PRZEZ SPÓŁKI POŚREDNIE KONTROLUJE SPÓŁKĘ W POLSCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2015-05-28
MAŁGORZATA PATRYCJA VAN TRIET
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2017-03-23
MARCIN MALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2017-03-23
JAN KURBIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2017-03-23
2013-10-10
2015-05-28
MULTIBUD W.CIURZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2015-05-28
2015-07-14
IMMOBEL POLAND SPV 11 C SPÓŁKA AKCYJNA
2013-10-10
2015-07-14
WYTWORNA, 5, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie