KRS 0000033935
NIP7262354346
REGON47236884600000
Nazwa"PARADYŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARADYŻ
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 27 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MILENIJNA, 27/35, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1231200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANELESZEK WYSOCKI
Wspólnik
2001-08-08
2014-11-24
1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ
ADAM WIKTOR TĘPIŃSKI
Wspólnik
2015-02-20
2017-12-27
453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 516.420,00 ZŁ
STANISŁAW TĘPIŃSKI
Wspólnik
2016-05-12
2017-12-27
174 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.360,00 ZŁ
RAFAŁ WYSOCKI
Wspólnik
2014-11-24
2016-04-29
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
PIOTR WYSOCKI
Wspólnik
2014-11-24
2016-04-29
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
ANNA AGNIESZKA TĘPIŃSKA MARCINEK
Wspólnik
2015-02-20
2017-12-27
453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 516.420,00 ZŁ
STANISŁAW TĘPIŃSKI
Wspólnik
2001-08-08
2015-02-20
1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ
PAWEŁ ŁUCZKA
Prokurent
2001-08-08
2009-07-27
SAMOISTNA
ANDRZEJ GOŹDZIK
Prokurent
2001-08-08
2009-07-27
SAMOISTNA
PIOTR TOKARSKI
Prokurent
2001-08-08
2004-11-24
SAMOISTNA
WIOLETA BOJDO
Prokurent
2002-11-26
2009-07-27
SAMOISTNA
PIOTR TOKARSKI
Prokurent
2005-02-09
2009-07-27
SAMOISTNA
URSZULA JADWIGA CIEPŁY
Prokurent
2011-08-16
2016-09-07
PROKURA SAMOISTNA
WIOLETA BOJDO
Prokurent
2016-04-29
2017-12-27
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW TĘPIŃSKI
Prokurent
2016-04-29
2017-12-27
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2015-05-21
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-11
2016-04-29
STANISŁAW TĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-10
2015-09-28
ŁUKASZ EDMUND KARDAS
Członek Organu Nadzoru
2015-09-24
2016-04-29
PIOTR KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-28
2016-04-29
ADAM WIKTOR TĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2015-09-10
ANNA AGNIESZKA TĘPIŃSKA MARCINEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2016-04-29
RAFAŁ WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2015-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000 ZŁ NETTO WŁĄCZNIE - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ NETTO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LESZEK WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2009-07-27
LESZEK WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-27
2014-11-24
STANISŁAW TĘPIŃSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2009-07-27
STANISŁAW TĘPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-27
2015-09-10
PIOTR TOKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-27
2011-09-02
PIOTR TOKARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI
2011-09-02
2012-08-14
PIOTR TOKARSKI
WICEPREZES DS. HANDLU
2012-08-14
2013-07-26
EMIL MARGASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU
2015-08-11
2016-04-29
PATRYK TOMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI
2015-08-11
2016-04-29
ADAM WIKTOR TĘPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-10
2016-04-29
2001-08-08
2017-12-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2017-12-27
"PARADYŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2017-12-27
MILENIJNA, 27/35, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2015-02-20
2017-12-27
2331Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK
2016-05-12
2017-12-27
08 - POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2016-05-12
2017-12-27
23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2016-05-12
2017-12-27
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-05-12
2017-12-27
3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2016-05-12
2017-12-27
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2016-05-12
2017-12-27
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2016-05-12
2017-12-27
69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
2016-05-12
2017-12-27
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2016-05-12
2017-12-27
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie