KRS 0000060700
NIP7792090814
REGON63968745600000
Nazwa"ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 05 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WIERUSZOWSKA, 12/16, POZNAŃ, 60 - 166, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18387880,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18387880,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5408200
Dane podatkowe
NIP 7792090814
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIUSZ MARCHOCKI
Prokurent
2006-03-21
2019-11-05
ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM.
LEOPOLD ZIELEŚKIEWICZ
Prokurent
2004-10-04
2019-11-05
ŁĄCZNA
DARIUSZ PASZKIEWICZ
Prokurent
2004-10-04
2006-03-21
ŁĄCZNA
SEBASTIAN PONIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-27
2018-02-01
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-06
2019-11-05
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-06
2019-11-05
MILENA GORZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2008-04-16
KRZYSZTOF JORDAN
Członek Organu Nadzoru
2008-04-16
2013-03-27
MARCIN WĘGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-16
2018-11-06
MIROSŁAW KALICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-04-09
TOMASZ POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-06-27
IWONA POPLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-07-08
ALEKSANDER KIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2003-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOKREŚLA STATUT SPÓŁKI PAR. 17 PKT 8 DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMUALD PIERUNEK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2004-06-04
JÓZEF SADURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2002-03-14
MAREK POKRYWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2019-11-05
PIOTR MATUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2004-10-04
ROMAN PRZYBYŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-04
2011-02-18
JERZY KROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-13
2011-02-18
JERZY KROK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-18
2011-05-06
JERZY KROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-06
2011-10-25
TOMASZ BOCHNA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2018-11-06
TOMASZ BOCHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-06
2019-11-05
2001-11-15
2019-11-05
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2019-11-05
"ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2019-11-05
WIERUSZOWSKA, 12/16, POZNAŃ, 60 - 166, POZNAŃ, POLSKA
2016-01-11
2019-11-05
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2016-01-11
2019-11-05
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-01-11
2019-11-05
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2016-01-11
2019-11-05
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-01-11
2019-11-05
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-01-11
2019-11-05
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2016-01-11
2019-11-05
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2016-01-11
2019-11-05
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2016-01-11
2019-11-05
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-01-11
2019-11-05
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie