KRS 0000069010
NIP6581723498
REGON29107036000000
Nazwa"CERAMIKA GRES" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCERAMIKA GRES
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 24 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CERAMICZNA, 1, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27976290,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27976290,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2797629
Dane podatkowe
NIP 6581723498
data rejestracji 08 cze 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZBIGNIEW POLAKOWSKI
reprezentant
ALEKSANDER SZNYROWSKI
Beneficjent
KAROLINA SZNYROWSKA
Beneficjent
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2003-11-07
KRZYSZTOF KOK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2003-08-26
MONIKA ALEKSANDRA NACHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2004-03-19
KRZYSZTOF CHWALIBÓG
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2004-03-19
YOUNG WAN KIM
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2004-03-19
ANDRZEJ PIOTR SUSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2004-03-19
STEVEN JOHN BUCKLEY
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2004-02-10
EDWARD PRENSKY
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2004-03-19
WIESŁAW PODRAZA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2007-09-05
MARIA JOLANTA PODRAZA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2007-09-05
ALEKSANDER SZNYROWSKI
Beneficjent
POSIADA 48,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD HOLDING K.S, KTÓRA POSIADA 98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD SP.ZO.O., KTÓRA POSIADA 100% (NABYCIE WSKAZANYCH AKCJI CNG NASTĄPIŁO W WYNIKU ROZLICZENIA ZLECENIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z ART. 82 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 623, "USTAWA") AKCJI CERAMIKA NOWA GALA SA., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI CERAMIKI GRES SA
KAROLINA SZNYROWSKA
Beneficjent
POSIADA 48,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD HOLDING K.S, KTÓRA POSIADA 98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERRAD SP.ZO.O., KTÓRA POSIADA 100% (NABYCIE WSKAZANYCH AKCJI CNG NASTĄPIŁO W WYNIKU ROZLICZENIA ZLECENIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z ART. 82 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 623, "USTAWA") AKCJI CERAMIKA NOWA GALA SA., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI CERAMIKI GRES SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR ROMAN KOŁAKOWSKI
PREZES
2001-12-04
2002-10-01
PIOTR JÓZEF MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2003-08-29
HENRYK WOŁYNKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2002-11-25
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2002-10-01
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
PREZES
2002-10-01
2004-08-27
WALDEMAR PIOTROWSKI
PREZES
2007-09-05
2019-11-08
PAWEŁ GÓRNICKI
WICEPREZES
2007-09-05
2019-11-08
HALINA BĄK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-08
2021-03-16
MARIUSZ ADAM MĄDRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-08
2021-03-16
ZBIGNIEW POLAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-03-16
2023-11-24
2001-12-04
2013-02-01
KOPANINY, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie