KRS 0000508821
NIP7010423450
REGON14723284800000
NazwaPROJEKT M1 SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPROJEKT M1 SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 maj 2014 (10 lat temu) 09 maj 2014
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BOBROWIECKA, 8, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010423450
data rejestracji 09 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZBIGNIEW WÓJTOWICZ
Beneficjent
BEATA SAX
Beneficjent
MACIEJ JAN CHRZĘSZCZYK
reprezentant
MARCIN MICHAŁ CZAJKOWSKI
reprezentant
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
reprezentant
PIOTR GRZEGORZ DZIADEK
Beneficjent
JAROSŁAW STĘPNIAK
reprezentant
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2014-05-09
2017-01-04
14001230000000
Wspólnik
2017-01-04
2022-09-15
36216031200000
WERONIKA EWA GROMADZKA
Wspólnik
2017-01-04
2018-09-05
ZBIGNIEW WÓJTOWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI REPREZENTUJĄCEGO FIZ BĘDĄCEGO 100% BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM KOMANDYTARIUSZA I KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
BEATA SAX
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI REPREZENTUJĄCEGO FIZ BĘDĄCEGO 100% BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM KOMANDYTARIUSZA I KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
PIOTR GRZEGORZ DZIADEK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI REPREZENTUJĄCEGO FIZ BĘDĄCEGO 100% BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM KOMANDYTARIUSZA I KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: DARIUSZ SOKOŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU, MARCIN CZAJKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, JAROSŁAW STĘPNIAK - CZŁONEK ZARZĄDU, GRZEGORZ KOTOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MACIEJ CHRZĄSZCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-09
2017-01-04
14639039600000
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-04
2022-09-15
36216031200000
2014-05-09
2017-01-04
SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-05-09
2017-01-04
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-04
2019-04-19
UL. BOBROWIECKA, 6, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie