KRS 0000037511
NIP5932286598
REGON19249335000000
NazwaPHARMACOM MEDIA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPHARMACOM MEDIA COMMUNICATIONS
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOBROWIECKA, 8, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1225000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932286598
data rejestracji 01 lut 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHGRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
reprezentant
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
Wspólnik
2001-08-28
2021-04-21
24.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.225.000,00 ZŁOTYCH
19249335000000
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
Likwidator
2020-08-06
2021-04-21
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
ARTUR ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2005-03-24
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-15
2020-08-06
2001-08-28
2020-08-06
PHARMACOM MEDIA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-28
2007-10-12
ROKICKA, 16, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2007-10-12
2019-07-26
ORDYNACKA, 11, WARSZAWA, 00-364, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie