KRS 0000072674
NIP8411481577
REGON77092080400000
Nazwa"AGRI-MASZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRI-MASZEWO
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 29 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAROCZ, 21, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5164000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0201A GOSPODARKA LEŚNA #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK
Wspólnik
2001-12-14
2002-07-19
17.853 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 892.650 ZŁOTYCH
S'INTERNATIONAL MANAGEMENT HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-12-14
2015-01-29
103.279 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.163.950 ZŁOTYCH
DANUTA BĄCZEK
Likwidator
2014-08-22
2015-01-29
LUCIEN LESAFFRE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
JERZY ANDRZEJ STARAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
GERARD YVES BLIN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
BOGUSŁAWA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
ALAIN JEAN-MARIE DEGOUY
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ MIECZYSŁAW CHYŻY
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2008-11-24
JERZY PERNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2002-08-30
IRENA KRYSTYNA PIETRUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2008-10-20
DANUTA BĄCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2008-11-24
DANUTA BĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2014-08-22
2001-12-14
2002-08-30
KASZUBSKA WYTWÓRNIA DROŻDŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MASZEWIE LĘBORSKIM
2002-08-30
2014-08-22
"AGRI-MASZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2008-11-24
FABRYCZNA, 3, MASZEWO LĘBORSKIE, 84-312, CEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie