KRS 0000109280
NIP9510024889
REGON01109215000000
NazwaSPECTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPECTRA HOLDING
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBROWIECKA, 6, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 366120,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9510024889
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
reprezentant
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ STARAK
Wspólnik
2002-04-26
2008-01-24
2.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.640 ZŁOTYCH
GENEFAR B.V.
Wspólnik
2002-04-26
2007-09-05
623 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.530,00 ZŁOTYCH
GENEFAR B.V.
Wspólnik
2008-01-24
2020-11-17
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 269.460 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-01-24
2020-11-17
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.260 ZŁ
01254707700000
TAKIRRA INVESTMENT CORPORATION LTD.
Wspólnik
2020-11-17
2022-04-29
568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 306.720,00 ZŁOTYCH
ELŻBIETA DZIKOWSKA
Prokurent
2002-04-26
2018-10-22
SAMOISTNA
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
Likwidator
2020-11-17
2022-04-29
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JAKO POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WZGLĘDEM SPÓŁKI SPECTRA HOLDING SP. Z O.O. JAKO ZAŁOŻYCIEL TRUSTU POSIADAJĄCEGO WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD BEZPOŚREDNIM 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SPECTRA HOLDING SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji§ 6.3 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY ANDRZEJ STARAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2018-10-22
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-22
2020-11-17
2002-04-26
2020-11-17
SPECTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2006-12-12
CICHA, 7, WARSZAWA, 00-353, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie