KRS 0000052330
NIP8271000364
REGON73017639500000
NazwaMEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEDANA PHARMA
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 05 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 10, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1998780,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1998780,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji199878
Dane podatkowe
NIP 8271000364
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)ELŻBIETA MAN
reprezentant
ANNA MARIA DURDYN
reprezentant
JERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK
Beneficjent
SŁAWOMIR ANDRZEJ ADAMIAK
reprezentant
HANNA SZUSTAK
Prokurent
2012-09-26
2015-05-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ DOMINIAK
Prokurent
2001-10-12
2005-11-04
PROKURA SAMOISTNA
JERZY STARAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2017-08-10
ELŻBIETA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2021-07-05
BARBARA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2004-06-03
JAN GIEDWIDŹ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-11-21
MAREK WILCZURA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-11-21
ADAM ŻYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2004-06-03
PAVEL MIROVSKY
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2004-06-03
GRZEGORZ MICHNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2008-03-20
JACEK GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2007-09-24
WOJCIECH JERZY KIEROCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2011-08-09
JERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK
Beneficjent
ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WOJCIECH JERZY KIEROCIŃSKI
PREZES
2001-10-12
2005-03-22
STANISŁAW CHMIELA
WICEPREZES
2001-10-12
2009-04-02
ANNA MARIA DURDYN
WICEPREZES
2001-10-12
2014-01-14
ANNA MARIA DURDYN
PREZES ZARZĄDU
2014-01-14
2021-07-05
AGNIESZKA RACZKO WOJCZYSZYN
WICEPREZES
2001-10-12
2005-03-22
AGNIESZKA RACZKO WOJCZYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2014-01-14
RAFAŁ GRABICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2012-09-24
ELŻBIETA MAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-29
2021-07-05
SŁAWOMIR ANDRZEJ ADAMIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-28
2021-07-05
2001-10-12
2008-03-20
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-12
2008-03-20
WARCKA, 3, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie