KRS 0000506596
NIP1182097619
REGON14721732300000
NazwaCENTRUM USŁUG NOWOCZESNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM USŁUG NOWOCZESNYCH
Data rejestracji 25 kwi 2014 (10 lat temu) 25 kwi 2014
Data usunięcia 14 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŻAROWSKA, 28/30, DUCHNICE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49225000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182097619
data rejestracji 14 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWspólnik
2014-04-25
2020-03-17
11535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.535.000 ZŁ
19092936900000
Wspólnik
2014-04-25
2020-03-17
7.690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.690.000 ZŁ
73017639500000
POLPHARMA BIOLOGICS GROUP B.V.
Wspólnik
2020-03-17
2020-09-14
49.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.225.000,00 ZŁ
PAWEŁ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2020-09-14
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2020-09-14
GABRIEL WUJEK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2020-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ MOYS
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2020-03-17
IGOR KOSTYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-25
2020-09-14
GUENTER STEMPFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-28
2020-03-17
FRÉDÉRIC PAPP
PREZES ZARZĄDU
2020-03-17
2020-09-14
FRANK TERNES
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-17
2020-09-14
2014-04-25
2020-09-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-25
2020-09-14
CENTRUM USŁUG NOWOCZESNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-25
2020-09-14
OŻAROWSKA, 28/30, DUCHNICE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2015-02-16
2020-09-14
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2015-02-16
2020-09-14
2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2015-02-16
2020-09-14
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-02-16
2020-09-14
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-02-16
2020-09-14
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-02-16
2020-09-14
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2015-02-16
2020-09-14
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2015-02-16
2020-09-14
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-02-16
2020-09-14
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2015-02-16
2020-09-14
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie