KRS 0000194890
NIP5260033625
REGON01151998900000
Nazwa"SAKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAKOWSKI
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 20 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 5, POZNAŃ, 60-591, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK WILCZURA
reprezentant
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
REDEVATEX B.V.
Wspólnik
2004-02-20
2021-07-07
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH.
TRIKANG HOLDING B.V.
Wspólnik
2021-07-07
2022-05-20
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
MAREK WILCZURA
Likwidator
2021-07-07
2022-05-20
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JERZY STARAK JAKO POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WZGLĘDEM SPÓŁKI SAKOWSKI SP. Z O.O. . JAKO ZAŁOŻYCIEL TRUSTU POSIADAJĄCEGO WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD BEZPOŚREDNIM 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SAKOWSKI SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ORAZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-20
2007-09-17
MAREK WILCZURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-17
2021-07-07
2004-02-20
2021-07-07
"SAKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-20
2004-08-05
GROTKOWSKA, 20, POZNAŃ, 61-176, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie